Povl Krogsgaard-Larsen
Professor emeritus
Medicinalkemi
Universitetsparken 2
2100 København Ø
- 2013
Grete Lundbeck Brain Prize Fonden (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Formand)
1 jun. 2013 → …Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
- 2011
Lundbeckfonden (Biz) (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Medlem)
1 maj 2011 → …Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
- 2003
Bestyrelsen for Carlsberg A/S (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Formand)
1 dec. 2003 → 31 mar. 2012Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
Carlsbergfondets direktion (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Formand)
1 dec. 2003 → 31 dec. 2011Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
- 2002
Bestyrelsen for Auriga A/S (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Formand)
1 dec. 2002 → 30 apr. 2012Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
- 1998
Journal of Medicinal Chemistry (Tidsskrift)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Redaktør)
1 dec. 1998 → 31 mar. 2013Aktivitet: Peer-review og redaktionelt arbejde - typer › Redaktør af tidsskrift › Formidling
- 1993
Bestyrelsen for Carlsberg A/S (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Medlem)
1 dec. 1993 → 31 mar. 2012Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
Carlsberg Laboratoriums bestyrelse (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Medlem)
1 dec. 1993 → …Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
Carlsbergfondets direktion (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Medlem)
1 dec. 1993 → 31 dec. 2002Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
- 1991
Alfred Benzons Fonds bestyrelse (Ekstern organisation)
Krogsgaard-Larsen, Povl (Medlem)
1 dec. 1991 → …Aktivitet: Medlemskab - typer › Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation
ID: 1303013